今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
首席执行官(CEO) |
2017-06-23 |
-- |
|
财务负责人 |
2020-12-21 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-09-30 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2023-11-22 终止日期:2026-06-07
|
|||
非独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
董事长 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
第6届董事会 起始日期:2021-06-30 终止日期:2022-03-02
|
|||
非独立董事 |
2020-06-19 |
2023-06-07 |
|
董事长 |
2020-06-19 |
2023-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-06-19 |
2023-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-06-19 |
2020-12-21 |
|
非独立董事 |
2021-12-16 |
2023-06-07 |
|
独立董事 |
2020-06-19 |
2021-12-16 |
|
独立董事 |
2020-06-19 |
2021-12-16 |
|
独立董事 |
2020-06-19 |
2021-12-16 |
|
独立董事 |
2020-06-19 |
2022-09-08 |
|
独立董事 |
2021-12-16 |
2023-06-07 |
|
独立董事 |
2022-09-08 |
2023-06-07 |
|
第5届董事会 起始日期:2017-06-23 终止日期:2020-06-18
|
|||
董事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
董事长 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
董事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
董事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
董事 |
2017-06-23 |
2019-02-25 |
|
董事 |
2017-09-08 |
2020-06-18 |
|
独立董事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
独立董事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
独立董事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
独立董事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
独立董事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
第4届董事会 起始日期:2014-06-18 终止日期:2017-06-22
|
|||
非独立董事 |
2014-06-18 |
2017-06-22 |
|
董事长 |
2014-06-18 |
2017-06-22 |
|
非独立董事 |
2014-06-18 |
2017-06-22 |
|
非独立董事 |
2015-12-01 |
2017-06-22 |
|
非独立董事 |
2014-06-18 |
2015-11-11 |
|
非独立董事 |
2016-09-14 |
2017-06-22 |
|
独立董事 |
2014-06-18 |
2017-06-22 |
|
独立董事 |
2014-06-18 |
2016-07-21 |
|
独立董事 |
2014-06-18 |
2016-09-14 |
|
独立董事 |
2014-06-18 |
2017-06-22 |
|
独立董事 |
2015-12-01 |
2017-06-22 |
|
独立董事 |
2015-12-01 |
2017-06-22 |
|
独立董事 |
2016-09-14 |
2017-06-22 |
|
独立董事 |
2016-09-14 |
2017-06-22 |
|
第3届董事会 起始日期:2013-08-01 终止日期:2014-06-17
|
|||
董事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
董事长 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
董事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
董事 |
2011-06-03 |
2013-05-09 |
|
董事 |
2011-06-03 |
2013-11-13 |
|
董事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
独立董事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
独立董事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
独立董事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
独立董事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
第2届董事会 起始日期:2008-06-20 终止日期:2011-06-02
|
|||
独立董事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
董事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
独立董事 |
2010-09-13 |
2011-06-02 |
|
代理董事会秘书 |
2010-07-29 |
2010-10-25 |
|
董事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
独立董事 |
2008-06-20 |
2010-03-30 |
|
董事长 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
董事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
董事 |
2010-11-12 |
2011-06-02 |
|
独立董事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
独立董事 |
2010-07-27 |
2011-06-02 |
|
董事会秘书 |
2010-10-25 |
2011-06-02 |
|
董事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
独立董事 |
2008-06-20 |
2010-07-29 |
|
董事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
董事 |
2010-11-12 |
2011-06-02 |
|
第1届董事会 起始日期:2006-07-21 终止日期:2008-06-19
|
|||
独立董事 |
2006-07-21 |
2008-06-19 |
|
董事 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
|
独立董事 |
2006-10-15 |
2008-06-19 |
|
董事 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
|
独立董事 |
2006-07-21 |
2008-06-19 |
|
董事 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
|
董事长 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
|
独立董事 |
2006-10-15 |
2008-06-19 |
|
董事会秘书 |
2006-11-03 |
2008-06-19 |
|
董事 |
2006-06-30 |
2008-06-19 |
|
董事 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2024-09-05 终止日期:2026-06-07
|
|||
非职工代表监事 |
2024-09-05 |
2026-06-07 |
|
监事会主席 |
2023-06-08 |
2024-09-05 |
|
监事会主席 |
2024-09-05 |
2026-06-07 |
|
股东代表监事 |
2023-06-08 |
2024-09-05 |
|
股东代表监事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
职工代表监事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
第6届监事会 起始日期:2020-12-21 终止日期:2023-06-07
|
|||
监事会主席 |
2020-12-21 |
2023-06-07 |
|
股东代表监事 |
2020-06-19 |
2020-12-21 |
|
监事会主席 |
2020-06-19 |
2020-12-21 |
|
非职工代表监事 |
2020-12-21 |
2023-06-07 |
|
股东代表监事 |
2020-06-19 |
2021-05-18 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-18 |
2023-06-07 |
|
职工代表监事 |
2020-06-19 |
2023-06-07 |
|
第5届监事会 起始日期:2017-06-23 终止日期:2020-06-18
|
|||
职工代表监事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
监事会主席 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
监事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
监事 |
2017-06-23 |
2020-06-18 |
|
第4届监事会 起始日期:2014-06-18 终止日期:2017-01-06
|
|||
股东代表监事 |
2014-06-18 |
2017-01-06 |
|
监事会主席 |
2015-04-24 |
2017-01-06 |
|
监事会主席 |
2014-06-18 |
2015-04-16 |
|
职工代表监事 |
2014-06-18 |
2015-04-16 |
|
职工代表监事 |
2015-04-16 |
2017-06-22 |
|
监事会主席 |
2017-01-20 |
2017-06-22 |
|
股东代表监事 |
2014-06-18 |
2017-06-22 |
|
监事 |
2017-01-06 |
2017-06-22 |
|
第3届监事会 起始日期:2011-06-03 终止日期:2014-06-17
|
|||
职工代表监事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
监事会主席 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
监事 |
2011-06-03 |
2014-06-17 |
|
监事 |
2012-07-05 |
2014-06-17 |
|
监事 |
2011-06-03 |
2012-07-05 |
|
第2届监事会 起始日期:2008-06-20 终止日期:2011-06-02
|
|||
监事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
监事会主席 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
监事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
职工监事 |
2008-06-20 |
2011-06-02 |
|
第1届监事会 起始日期:2005-06-19 终止日期:2008-06-19
|
|||
监事 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
|
监事 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
|
监事会主席 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
|
监事 |
2005-06-19 |
2008-06-19 |
↑返回页顶↑ |